Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Dyrby | 28.11.2005 | 27.12.2017 | direktion |
Lars Sander Lauridsen | 19.08.2004 | 28.11.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christensen | 14.03.2017 | 27.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Flemming Sørensen | 22.03.2012 | 27.12.2017 | formand |
Keld Dyrby | 28.11.2005 | 27.12.2017 | bestyrelse |
Bent Uhrenfeldt Petersen | 28.11.2005 | 22.03.2012 | formand |
Lars Sander Lauridsen | 19.08.2004 | 28.11.2005 | bestyrelse |