Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Asger Staugård Jacobsen | 01.01.2012 | direktør |
Torben Matzen | 01.01.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vilhelm Hald-Christensen | 17.12.2010 | 01.01.2012 | adm. dir |
Roger Dean Jacobsen | 23.09.2004 | 17.12.2010 | adm. dir |
Klaus Søgaard | 23.08.2004 | 23.09.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Duane Everett Willey | 17.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christine Jessie Lauridsen | 17.08.2018 | formand |
Vilhelm Hald-Christensen | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
John Francis Wheeler | 23.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christine Jessie Lauridsen | 17.12.2010 | 16.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
J. Patrick McIntyre | 03.04.2008 | 02.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Nixon E Lauridsen | 23.09.2004 | 17.08.2018 | formand |
Roger Dean Jacobsen | 23.09.2004 | 17.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 23.08.2004 | 23.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 23.08.2004 | 23.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 23.08.2004 | 23.09.2004 | formand |