Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 11, 1. th., 1154 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Direktion: Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: euconstruct@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Navne: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY (ECC) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-07 tilføjes Bestyrelse: Andreas Peter Henrik Tholstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Bestyrelse: Erik Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 11, 1. th., 1154 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 11, 1154 København K (offentliggjort 2009-04-28)
Den 2010-09-15 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Bestyrelse: Tine Tholstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 fjernes Bestyrelse: Peter Henrik Tholstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Direktion: Thomas Peter Henrik Klint Tholstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 fjernes Direktion: Peter Henrik Tholstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 11, 1154 København K (offentliggjort 2009-04-28)
Den 2009-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 10, 9460 Brovst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Henrik Tholstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Direktion: Peter Henrik Tholstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Direktion: Tine Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Vedtægter: 2009-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Direktion: Tine Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Direktion: Lars Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Direktion: Lars Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 fjernes Direktion: Lars Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: euconstruct@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 10, 9460 Brovst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 10, 9460 Brovst (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 10, 9460 Brovst (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Cathrine Vej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Cathrine Vej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2005-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 11, 1154 København K (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 11, 1154 København K (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2005-01-21 tilføjes Direktion: Lars Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Direktion: Tine Cecilie Charlotte Perusat (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 tilføjes Navne: EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY (ECC) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-20 fjernes Navne: INGENIØRFIRMA PERUSAT ApS (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2004-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2004-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Direktion: Tine Cecilie Charlotte Perusat (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Navne: INGENIØRFIRMA PERUSAT ApS (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2004-10-07 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3576 (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-10-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-12 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3576 (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)