Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Jacob Bohr Gamwell Dawids | 01.12.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kieldsen | 01.12.2007 | 30.11.2011 | adm. dir |
Christina Bohr Gamwell Dawids | 27.08.2004 | 01.12.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kieldsen | 27.08.2004 | 21.07.2021 | bestyrelsesmedlem |