Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Tang | 27.10.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Wedel | 05.11.2008 | 09.10.2009 | direktør |
Allano Falk Gamborg | 08.06.2008 | 05.11.2008 | direktør |
Vibeke Wedel | 07.01.2008 | 25.05.2008 | direktør |
Kim Rindom Hansen | 06.10.2004 | 07.01.2008 | direktør |
Kim Madsen | 12.08.2004 | 06.10.2004 | adm. dir |