Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SLODAN HOLDING II ApS. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-25 tilføjes Navne: ELISALUND ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-24 fjernes Navne: ELISALUND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-25 tilføjes Vedtægter: 2018-10-25 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, produktions-, konsulent- og investeringsvirksomhed. Selskabets formål kan opfyldes via datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 tilføjes Vedtægter: 2011-02-15 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fløjbjergvej 52, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fløjbjergvej 52, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fløjbjergvej 52, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-27 tilføjes Direktion: Anders Johannes Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Legale ejere: Anders Johannes Schou (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2004-08-27 tilføjes Navne: ELISALUND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2004-08-27 tilføjes Reelle ejere: Anders Johannes Schou (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2004-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-08-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Stiftere: Anders Johannes Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-27)
Den 2004-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)