Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVNENS SNEDKERI ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: kondrup@nypost.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Visborgvej 178, 9560 Hadsund (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Visborgvej 178, 9560 Hadsund (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Vedtægter: 2013-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2009-11-20)
Den 2009-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kondrup@nypost.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Visborgvej 178, 9560 Hadsund (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Visborgvej 178, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Legale ejere: Søren Munk Kondrup (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Reelle ejere: Søren Munk Kondrup (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Visborgvej 178, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Direktion: Søren Munk Kondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Navne: SØREN KONDRUP ApS (offentliggjort 2004-09-03)
Den 2004-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Stiftere: Søren Munk Kondrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-03)
Den 2004-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)