Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-20 fjernes Direktion: Emanulah Lulic (direktør) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-25 Statstidende Dekret
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Emanulah Lulic (direktør) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-10-31 fjernes Direktion: Michael Søren Bak (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedevangen 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 tilføjes Hjemmeside: www.finansteam.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@finansteam.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevangen 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Cecilie Bak (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2020-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2020-08-29 tilføjes Vedtægter: 2020-08-29 (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Bak (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 145.000,00 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-05 tilføjes Direktion: Michael Søren Bak (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2016-09-05 fjernes Direktion: Tommy Karl Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: Finans Team ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-26 fjernes Navne: FINANS TEAM ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-06-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-06-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2014-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-08-07 tilføjes Direktion: Tommy Karl Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-07 fjernes Direktion: Lene Kaaberbøl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentbistand, økonomisk rådgivning, låneformidling samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-08-06 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Navne: FINANS TEAM ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2014-08-06 fjernes Navne: PHABEL PUBLISHING ApS (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2014-08-07 tilføjes Vedtægter: 2014-08-07 (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2013-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2013-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Beder Landevej 1, 8330 Beder (offentliggjort 2010-01-20)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beder Landevej 1, 8330 Beder (offentliggjort 2010-01-20)
Den 2010-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 54, 1437 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 54, 1437 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 tilføjes Direktion: Lene Kaaberbøl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2004-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Legale ejere: MB HOLDING AF 7/8 2014 ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2004-08-24 tilføjes Navne: PHABEL PUBLISHING ApS (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2004-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Revisor: BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Stiftere: MB HOLDING AF 7/8 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-24)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)