Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Bibranche: Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Bibranche: Fremstilling af rør og slanger af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Navne: SFK. SLAGTERIERNES FÆLLESINDKØBS- FORENING A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Viggo Petersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Direktion: Mogens Kindberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 fjernes Bestyrelse: Per Vinther Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er ved fællesindkøb og fabrikation at skaffe andelshaverne forbrugsartikler, maskiner m.v. Endvidere at drive anden handel og fabrikation, som det findes fordelagtigt og foreneligt med hovedformålet at inddrage under selskabets virksomhed. Det hører endeligt under selskabets formål at besidde kapitalandele i datterselskaber og andre selskaber, der driver fabrikation, handel eller finansiel virksomhed eller har andre formål af forretningsmæssig interesse for SFK, og i denne forbindelse at yde lån og garantier med henblik på driften af sådan virksomhed. Salg uden for medlemskredsen kan finde sted. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Vedtægter: 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 tilføjes Bestyrelse: Niels Poulsen Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 fjernes Bestyrelse: Ole Madsen Hesselholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-28 tilføjes Bestyrelse: Ove Thejls (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Bestyrelse: Erik Hartz Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1953-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-02-18 tilføjes Bestyrelse: Erik Hartz Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Bibranche: Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-02-18 tilføjes Bibranche: Fremstilling af rør og slanger af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-02-18 tilføjes Direktion: Mogens Kindberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-02-18 tilføjes Navne: SFK. SLAGTERIERNES FÆLLESINDKØBS- FORENING A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-02-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)