Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-10-12 fjernes Binavne: D.G. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 4-6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-09 fjernes Bestyrelse: Erik Bastrup Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Direktion: Per Eyvind Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-09 fjernes Navne: DIESEL-GÅRDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-07 tilføjes Direktion: Per Eyvind Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 fjernes Direktion: Jørgen Damkjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-27 tilføjes Direktion: Jørgen Damkjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Direktion: Jan Lennart Larsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-08 tilføjes Navne: DIESEL-GÅRDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-07 fjernes Navne: D.G. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-07 tilføjes Bestyrelse: Jørn Rubak (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte igennem datterselskaber, at drive import og handel med produkter fra Scania Trucks & Buses - Scania CV AB samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn kan forenes hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen eller i forbindelse med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 tilføjes Vedtægter: 1997-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Direktion: Jan Lennart Larsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 fjernes Direktion: Niels Vrist Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Bestyrelse: Poul Laurids Maigaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Bestyrelse: Jacob Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Direktion: Niels Vrist Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Direktion: Jacob Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Bestyrelse: Niels Ove Hessellund Arkil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-02 fjernes Bestyrelse: Viggo Carstensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 fjernes Bestyrelse: Erik Kragh Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jørn Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 16.848.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 4-6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Kragh Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Binavne: D.G. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Direktion: Jacob Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-29 tilføjes Navne: D.G. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1970-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Revisor: HAJAMO INVEST A/S, Statsaut. revisor Jørn Petersen, HAJAMO INVEST A/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)