Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakkevej 4, 5750 Ringe (offentliggjort 2008-03-19)
Den 2008-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakkevej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakkevej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakkevej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-03-01 tilføjes Navne: Fejer Montage v/Steen Fejer (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-02-28 fjernes Navne: SF Montage v/Steen Fejer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakkevej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-09 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-09 tilføjes Interessenter: Steen Fejer (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-11-09 tilføjes Navne: SF Montage v/Steen Fejer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)