Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Hvidhvask | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-02 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-12-02 tilføjes Direktion: Steen Hildebrandt (direktør) (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Steen Hildebrandt (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 1, 2., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2014-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 7, 3. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: shi@steenhildebrandt.dk (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-09-19)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-05-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 7, 3. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2004-08-15 tilføjes Direktion: Steen Hildebrandt (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2004-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Legale ejere: Steen Hildebrandt (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2004-08-15 tilføjes Navne: STEEN HILDEBRANDT ApS (offentliggjort 2004-08-27)
Den 2004-08-15 tilføjes Reelle ejere: Steen Hildebrandt (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2004-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Stiftere: Steen Hildebrandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-27)
Den 2004-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)