Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 fjernes Navne: FRESCO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Stiftere: TRADE EX ApS, SKAGA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 fjernes Direktion: Annette Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-02-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed samt investering, køb og salg, leje og udleje af maskiner og driftsmateriel til drift af fiskeproduktionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Vedtægter: 2007-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 fjernes Bestyrelse: Jens Vie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Bestyrelse: Allan Mose Baltsersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Bestyrelse: Gert Skovgaard Gandrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-15 tilføjes Bestyrelse: Gert Skovgaard Gandrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Direktion: Annette Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Navne: FRESCO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Stiftere: TRADE EX ApS, SKAGA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)