Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Zolas Alle 12, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 fjernes Direktion: Christian Sigurd Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 fjernes Navne: CHRISMO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Vedtægter: 2010-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zolas Alle 12, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Direktion: Christian Sigurd Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Navne: CHRISMO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)