Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Vibeke Sonntag Larsen | 12.11.2015 | 01.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bornholm Tours & Tourism Aps (CVR 43721550) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 24.01.2023 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Bornholm Tours & Tourism Aps (CVR 43721550) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 01.01.2023 | 23.01.2023 | 100,00% | 100,00% |