Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Baungårdsvej 18, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-14 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Legale ejere: Lars Grubbe Dietrichson (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Navne: COSTING FORUM ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes ObligatoriskEmail: lars@dietrichson.dk (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Stiftere: Preben Gerhardt Larsen, Kurt Neels Rehl, Flemming Havskov Kristiansen (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 fjernes Bestyrelse: Lars Grubbe Dietrichson (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 fjernes Direktion: Kurt Neels Rehl (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-16 tilføjes ObligatoriskEmail: lars@dietrichson.dk (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-12-10 fjernes Revisor: SKODA & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baungårdsvej 18, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2013-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 23, 9670 Løgstør (offentliggjort 2011-05-27)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 23, 9670 Løgstør (offentliggjort 2011-05-27)
Den 2011-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 25, 9670 Løgstør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Grubbe Dietrichson (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2011-03-21 tilføjes Direktion: Lars Grubbe Dietrichson (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2011-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af programvare og konsulenttjenester og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2011-03-21 tilføjes Navne: COSTING FORUM ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2011-03-20 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET DUKE LØGSTØR ApS (offentliggjort 2004-08-31)
Den 2011-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2011-03-21 tilføjes Vedtægter: 2011-03-21 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2011-03-01 tilføjes Legale ejere: Lars Grubbe Dietrichson (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2009-07-12 fjernes Bestyrelse: Flemming Havskov Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 25, 9670 Løgstør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 25, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 25, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-14 tilføjes Bestyrelse: Flemming Havskov Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-14 tilføjes Direktion: Kurt Neels Rehl (direktion) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2004-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-14 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET DUKE LØGSTØR ApS (offentliggjort 2004-08-31)
Den 2004-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Revisor: SKODA & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2004-08-14 tilføjes Stiftere: Preben Gerhardt Larsen, Kurt Neels Rehl, Flemming Havskov Kristiansen (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2004-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)