Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 148, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Binavne: DYNATON HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-23 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Navne: DYNATON CORPORATION ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Stiftere: Lars Høg-Iversen (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Bestyrelse: Lars Høg-Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Lars Høg-Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2012-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 fjernes Bestyrelse: Jacob Christian Bratting Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Bestyrelse: Søren Mac Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Dynaton ApS. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, som er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2007-03-31 tilføjes Navne: DYNATON CORPORATION ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2007-03-30 fjernes Navne: DYNATON HOLDING ApS (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2007-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Vedtægter: 2007-03-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 148, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Mac Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 tilføjes Binavne: DYNATON HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Direktion: Lars Høg-Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2004-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-23 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 296.963,00 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Navne: DYNATON HOLDING ApS (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 tilføjes Stiftere: Lars Høg-Iversen (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2004-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)