Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVNENS SNEDKERI ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Vedtægter: 2013-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-26 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnøvej 20, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnøvej 20, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnøvej 20, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Direktion: Henry Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Legale ejere: Henry Jensen (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2004-08-05 tilføjes Navne: JÆGERHOLT ApS (offentliggjort 2004-08-18)
Den 2004-08-05 tilføjes Reelle ejere: Henry Jensen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2004-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Stiftere: Henry Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-18)
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)