Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosedalvej 14, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 fjernes Direktion: Susanne Skov Boas (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 fjernes Navne: MURK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-30 tilføjes Direktion: Susanne Skov Boas (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 fjernes Direktion: Thomas Gammeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udvikling og produktion af film og TV og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Vedtægter: 2008-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosedalvej 14, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Direktion: Thomas Gammeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Navne: MURK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-19 fjernes Navne: VICH 7769 ApS (offentliggjort 2004-08-11)
Den 2004-08-20 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: VICH 7769 ApS (offentliggjort 2004-08-11)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)