Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 30-32, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-12 fjernes Navne: CES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Stiftere: Conni Seidenfaden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 fjernes Direktion: Conni Seidenfaden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 30-32, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 30-32, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 30-32, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Direktion: Conni Seidenfaden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Navne: CES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Stiftere: Conni Seidenfaden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Vedtægter: 2004-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)