Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Revisor | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Råhøjen 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Direktion: Torben Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-30 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: tj@torben-jorgensen.dk (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Legale ejere: Brian Jørgensen, Torben Jørgensen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Navne: HEJARK ApS (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Brian Jørgensen, Torben Jørgensen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Stiftere: Torben Jørgensen, Hans Erik Jørgensen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-05 tilføjes Direktion: Torben Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Brian Jørgensen, Torben Jørgensen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Jørgensen, Torben Jørgensen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-01 fjernes Reelle ejere: Hans Erik Jørgensen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Brian Jørgensen, Torben Jørgensen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-05 fjernes Direktion: Hans Erik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-08-05 fjernes Legale ejere: Hans Erik Jørgensen (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: tj@torben-jorgensen.dk (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2020-02-26 fjernes Kontaktoplysninger: tj@cj-holding.dk (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råhøjen 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-14 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2017-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er for egen regning at investere i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, som aktier, obligationer mv. samt anden udlejning af bliger og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2017-04-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2017-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2017-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-04-14 tilføjes Vedtægter: 2017-04-14 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2017-04-14 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: tj@cj-holding.dk (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2011-05-24 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2011-05-24 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Direktion: Hans Erik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2004-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, herunder med udlejning eller salg for øje. (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2004-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-30 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Legale ejere: Hans Erik Jørgensen, Brian Jørgensen, Torben Jørgensen (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2004-07-30 tilføjes Navne: HEJARK ApS (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Erik Jørgensen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2004-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2004-07-30 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-30 tilføjes Stiftere: Torben Jørgensen, Hans Erik Jørgensen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2004-07-30 tilføjes Vedtægter: 2004-07-30 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2004-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2004-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-15)