Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2004-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: FIBERLAN A/S. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2007-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOLIGLAN A/S. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2007-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: NTECH ApS. (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: IntelliFinder A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: IntelliFinder A/S. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2024-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-25 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber, handel, investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Vedtægter: 2008-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-22 tilføjes Navne: HEJFEL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2007-02-21 fjernes Navne: FELHEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 90, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-08-02 tilføjes Direktion: Finn Erik Hejfel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Legale ejere: Finn Erik Hejfel (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2004-08-02 tilføjes Navne: FELHEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-08-02 tilføjes Reelle ejere: Finn Erik Hejfel (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2004-08-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-08-02 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Stiftere: Finn Erik Hejfel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)