Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 fjernes Navne: NORDIC FITNESS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Stiftere: H & L SUHR ApS, Dan Dommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 fjernes Direktion: Dan Dommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-03-30 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 11, st. th., 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive handel, fabrikation, transport og finansiering samt dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Vedtægter: 2005-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2004-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 11, st. th., 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-04 tilføjes Direktion: Dan Dommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Navne: NORDIC FITNESS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2004-08-04 tilføjes Stiftere: H & L SUHR ApS, Dan Dommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)