Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsvej 1, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Legale ejere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Navne: NOBLE HORSE TRADING ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Reelle ejere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Stiftere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Flemming Deleuran Flethøj (direktion) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Legale ejere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2014-10-10 fjernes Legale ejere: Flemming Deleuran Flethøj (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2014-10-10 tilføjes Reelle ejere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2009-05-18 tilføjes Direktion: Flemming Deleuran Flethøj (direktion) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2009-05-18 fjernes Direktion: Viviann Deleuran Flethøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsvej 1, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-18 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergårdsvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-30 tilføjes Direktion: Viviann Deleuran Flethøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel- og servicevirksomhed. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Legale ejere: Flemming Deleuran Flethøj (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2004-07-30 tilføjes Navne: NOBLE HORSE TRADING ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-30 tilføjes Stiftere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2004-07-30 tilføjes Vedtægter: 2004-07-30 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2004-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)