Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Bestyrelse: Martin Nyfeler (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Direktion: Angelique Else Espensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Hovedbranche: Oversættelse og tolkning (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: Angelique.Espensen@lionbridge.com (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Legale ejere: Lionbridge of Europe B.V. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Navne: CLS COMMUNICATION A/S (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes ObligatoriskEmail: CPH-finance@lionbridge.com (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-28 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Lionbridge of Europe B.V. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: CLS Communication AG (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-29 tilføjes Bestyrelse: Tom Spel (formand) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-06-29 fjernes Bestyrelse: Matthias Trümpy (formand) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes ObligatoriskEmail: CPH-finance@lionbridge.com (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-26 tilføjes Bestyrelse: Angelique Else Espensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-05-26 fjernes Bestyrelse: Steen Magnussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Direktion: Angelique Else Espensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-05-26 fjernes Direktion: Steen Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 3., 1100 København K (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Angelique.Espensen@lionbridge.com (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2015-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: steen.magnussen@cls-communicaiton.com (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: steen.magnussen@cls-communicaiton.com (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-04-16 tilføjes Bestyrelse: Matthias Trümpy (formand) (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2014-04-16 fjernes Bestyrelse: Doris Marty-Albisser (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 55, 3., 1100 København K (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 19, 3., 1160 København K (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge produkter og yde tjenesteydelser indenfor sprogservice, herunder særligt oversættelse, korrekturlæsning, udgivelse, terminologi og træning, at yde konsulentassistance indenfor sprog og virksomhedskommunikation samt at markedsføre sprogsoftware. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2010-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.162.000,00 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2010-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2010-08-18 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2010-08-18 tilføjes Vedtægter: 2010-08-18 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2010-08-18 fjernes Bestyrelse: Reimer A. van der Vlugt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oversættelse og tolkning (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 19, 3., 1160 København K (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2004-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Johnstrupsvej 3, 4180 Sorø (offentliggjort 2004-09-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johnstrupsvej 3, 4180 Sorø (offentliggjort 2004-09-01)
Den 2004-09-01 tilføjes Bestyrelse: Reimer A. van der Vlugt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Direktion: Steen Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2004-09-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Legale ejere: CLS Communication AG (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2004-09-01 tilføjes Navne: CLS COMMUNICATION A/S (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-31 fjernes Navne: VICH 7547 A/S (offentliggjort 2004-08-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: VICH 7547 A/S (offentliggjort 2004-08-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-04)