Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse |
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Direktion: Tønnes Ingebrigtsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: cb@legalbase.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Legale ejere: Mnemonic AS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Navne: MNEMONIC ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Reelle ejere: Johan Henrik Andresen (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Stiftere: Mnemonic AS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 fjernes Direktion: Georg Wilhelm Bjørnestad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: Johan Henrik Andresen (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-09-20 fjernes Legale ejere: Johan Henrik Andresen (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Johan Henrik Andresen (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 137.000,00 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2015-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2015-09-19 tilføjes Vedtægter: 2015-09-19 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, 1253 København K (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@legalbase.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2012-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2012-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 136.000,00 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2012-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2012-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2012-12-27 tilføjes Vedtægter: 2012-12-27 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Direktion: Georg Wilhelm Bjørnestad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-01 fjernes Bestyrelse: Georg Wilhelm Bjørnestad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, 1253 København K (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2008-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 1100 København K (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 1100 København K (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Bestyrelse: Georg Wilhelm Bjørnestad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Legale ejere: Mnemonic AS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: MNEMONIC ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: Mnemonic AS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)