Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-09 tilføjes Legale ejere: Ellen Dorthe Wonsild Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Legale ejere: Tommy Havdrup Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 fjernes Legale ejere: Ellen Dorthe Wonsild Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 tilføjes Reelle ejere: Ellen Dorthe Wonsild Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Reelle ejere: Tommy Havdrup Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 fjernes Reelle ejere: Ellen Dorthe Wonsild Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Tommy Havdrup Glud (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 173, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 173, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-01-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Ellen Dorthe Wonsild Glud (direktør) (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Ellen Dorthe Wonsild Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Ellen Dorthe Wonsild Glud, Tommy Havdrup Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-01 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-22 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2012-02-22 fjernes Revisor: Interessentskabet Revisorgruppen, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@havdrupdans.dk (offentliggjort 2009-07-23)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2005-04-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-08 tilføjes Hovedbranche: Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2005-04-08)
Den 2005-04-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, underholdningsvirksomhed, opsparings og investeringsvirksomhed, køb og udleje af fast ejendom, spekulation og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-11-30 tilføjes Navne: HAVDRUP DANS ApS (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2004-11-29 fjernes Navne: HAVDRUP DANCE STUDIO ApS (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-11-30 tilføjes Vedtægter: 2004-11-30 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 173, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Tommy Havdrup Glud (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Legale ejere: Tommy Havdrup Glud (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: HAVDRUP DANCE STUDIO ApS (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-06-30 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S, Interessentskabet Revisorgruppen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Stiftere: Tommy Havdrup Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)