Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dennis Plum Larsen | 01.10.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Vinther | 09.01.2019 | 01.10.2020 | direktør |
John Otto Hansen | 01.07.2015 | 09.01.2019 | direktør |
Poul Benny Christiansen | 12.11.2010 | 01.07.2015 | direktør |
Poul Benny Christiansen | 31.05.2007 | 20.09.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jannie Christiansen | 01.07.2004 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nisantha Dammika Mayakaduwage | 01.07.2004 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |