Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: VESTI OLSEN A/S. (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VESTI OLSEN A/S. (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dumpedalvej 8, 4340 Tølløse (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dumpedalvej 8, 4340 Tølløse (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-04)
Den 2016-06-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-04)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dumpedalvej 8, 4340 Tølløse (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dumpedalvej 8, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dumpedalvej 8, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-22 tilføjes Direktion: Claus Vesti Juul Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Legale ejere: Claus Vesti Juul Olsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2004-07-22 tilføjes Navne: CVJO HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-22)
Den 2004-07-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Vesti Juul Olsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2004-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Stiftere: Claus Vesti Juul Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Vedtægter: 2004-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-22)
Den 2004-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)