Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Max Christensen | 16.03.2006 | 01.06.2009 | adm. dir |
Kim Østergaard | 20.07.2004 | 02.05.2006 | direktion |
Rikke Kahr Østergaard | 20.07.2004 | 02.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Max Christensen | 02.05.2006 | 01.06.2009 | bestyrelse |
Rikke Kahr Østergaard | 02.05.2006 | 01.06.2009 | bestyrelse |
Kim Østergaard | 02.05.2006 | 01.06.2009 | formand |
Jesper Aggerholm | 06.12.2004 | 02.05.2006 | bestyrelse |
Poul Erik Mathiesen Kahr | 20.07.2004 | 02.05.2006 | bestyrelse |
Jørn Østergaard | 20.07.2004 | 02.05.2006 | bestyrelse |
Mogens Norlén | 20.07.2004 | 08.12.2005 | bestyrelse |