Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Direktion | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 15, 1., 1050 København K (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Bibranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-21 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Navne: DATOSELSKABET AF 1. JUNI 2013 ApS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Stiftere: Ole Meisner (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-07-02 tilføjes Navne: DATOSELSKABET AF 1. JUNI 2013 ApS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-07-01 fjernes Navne: ADVISER ApS (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-07-02 tilføjes Vedtægter: 2013-07-02 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Binavne: WD FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Direktion: Niels Erik Bauerlund (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-07-02 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 15, 1., 1050 København K (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2012-09-13)
Den 2013-03-25 tilføjes Direktion: Niels Erik Bauerlund (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-03-25 fjernes Direktion: Gert Dyekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Navne: ADVISER ApS (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-24 fjernes Navne: WD FINANCE ApS (offentliggjort 2004-07-21)
Den 2012-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2012-09-13)
Den 2012-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 138, 2840 Holte (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2012-04-16 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-04-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 138, 2840 Holte (offentliggjort 2011-11-01)
Den 2011-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 194, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-05-06)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2009-04-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 194, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-05-06)
Den 2008-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2004-08-04)
Den 2008-05-02 tilføjes Direktion: Kenneth Holberg Stendrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2006-04-25 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 fjernes Revisor: K H H HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2004-08-04)
Den 2004-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-04 tilføjes Direktion: Gert Dyekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 fjernes Direktion: Ole Meisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-21 tilføjes Binavne: WD FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Direktion: Ole Meisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-21 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Navne: WD FINANCE ApS (offentliggjort 2004-07-21)
Den 2004-07-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Revisor: K H H HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-21 tilføjes Stiftere: Ole Meisner (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)