Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Stiftere |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 21, 3390 Hundested (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 3. 4., 1401 København K (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2014-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HKB A/S. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK AKUSTIKSYSTEM ApS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2014-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: VITREO ApS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: HKB A/S. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HKB A/S. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 3. 4., 1401 København K (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 3. 3., 1401 København K (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 3. 3., 1401 København K (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 3., 1160 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: gba@hk-byg.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@hk-byg.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 3., 1160 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 85, 4. 4., 1401 København K (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 85, 4. 4., 1401 København K (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 85, 4. 4., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 85, 4. 4., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 157, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 157, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 157, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 157, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 37, 2300 København S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2014-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Navne: KIKARAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-07-02 fjernes Navne: HK BYG MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. Der vælges ingen bestyrelse. Der kan vælges en eller flere suppleanter for direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Vedtægter: 2014-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hk-byg.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 37, 2300 København S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2005-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Helmond Alle 26, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helmond Alle 26, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Bajlum Mørkholt (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-06-28 fjernes Legale ejere: Henrik Bajlum Mørkholt (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-06-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Bajlum Mørkholt (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-06-29 tilføjes Navne: HK BYG MURERFIRMA ApS (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2004-06-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bajlum Mørkholt (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-19 tilføjes Direktion: Henrik Bajlum Mørkholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-19 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-19 tilføjes Stiftere: Henrik Bajlum Mørkholt (offentliggjort 2015-02-09)