Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er facilitere og rådgive virksomheder om forretningsudvikling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Vedtægter: 2013-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-01-22)
Den 2010-01-21 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2008-05-29)
Den 2010-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: advicegroup@advicegroup.dk (offentliggjort 2010-01-22)
Den 2010-01-22 tilføjes Navne: ADVICEGROUP ApS (offentliggjort 2010-01-22)
Den 2010-01-21 fjernes Navne: 3A INVEST ApS (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2008-05-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 tilføjes Navne: 3A INVEST ApS (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-16 fjernes Navne: SCHIFFER INVEST ApS (offentliggjort 2004-07-19)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: Flemming Eik Schiffer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Direktion: Tom Taaning Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louisevej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-16 tilføjes Direktion: Tom Taaning Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Legale ejere: SCHIFFER HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2004-07-16 tilføjes Navne: SCHIFFER INVEST ApS (offentliggjort 2004-07-19)
Den 2004-07-16 tilføjes Reelle ejere: Flemming Eik Schiffer (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2004-07-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Stiftere: SCHIFFER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-19)
Den 2004-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)