Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jack Ahlquist Persson | 14.05.2013 | 18.10.2013 | direktion |
Jim Rasmussen Holse | 26.03.2010 | 14.05.2013 | direktion |
Ole Kjærgård | 09.07.2004 | 12.07.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dannie Heinrich Nørbrand | 31.05.2006 | 07.08.2006 | bestyrelse |
Lars Frederik Langballe | 31.05.2006 | 07.08.2006 | bestyrelse |
Ole Kjærgård | 09.07.2004 | 07.08.2006 | bestyrelse |
Henrik Pedersen | 09.07.2004 | 31.05.2006 | formand |
Dannie Heinrich Nørbrand | 09.07.2004 | 10.08.2005 | bestyrelse |