Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 60, 3., 1150 København K (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, 1., 1559 København V (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2004-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN STOREGADE 1-3. HADSUND ApS. (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2004-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IP DEVELOPMENT A/S. (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2004-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: IP ONLINE A/S. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, 1., 1559 København V (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 16, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-26 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-08-26 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-03 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2016-06-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2009-09-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2009-09-16 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Anker Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration af datterselskaber og investering i værdipapirer samt dertilhørende beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-16 tilføjes Vedtægter: 2005-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-18 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Vejlsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 16, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2004-07-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Anker Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-13 tilføjes Direktion: Poul Vagn Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Legale ejere: Poul Vagn Jensen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2004-07-13 tilføjes Navne: IP GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2004-07-13 tilføjes Reelle ejere: Poul Vagn Jensen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2004-07-13 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-13 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Stiftere: Poul Vagn Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2004-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)