Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2007-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bowl'n'Fun Sønderborg ApS. (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2014-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Investeringsselskabet 01.07.2017 A/S. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Joakim Høj Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 tilføjes Bestyrelse: Simon Høj Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-23 fjernes Bestyrelse: Sara Lind Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed samt at være holdingselskab for datterselskaber i forlystelsesbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: SAC 1 ApS (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2015-01-08 fjernes Navne: BOWL'N'FUN FYN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksø 2, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Bestyrelse: Sara Lind Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2013-05-30 fjernes Bestyrelse: Nicolai Gynther Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Direktion: Lene Høj Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Direktion: Nicolai Gynther Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Legale ejere: STORAGER ASSET CAPITAL A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Reelle ejere: Steffen Larsen (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2011-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksø 2, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2011-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 tilføjes Bibranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2009-09-28 tilføjes Navne: BOWL'N'FUN FYN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2009-09-27 fjernes Navne: MAXIMUM ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-08-10 tilføjes Bestyrelse: Lene Høj Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 fjernes Bestyrelse: Karl Henrik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 tilføjes Direktion: Nicolai Gynther Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 fjernes Direktion: Karl Henrik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Navne: MAXIMUM ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-05-18 fjernes Navne: BOWL'N'FUN FYN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-04-20 tilføjes Bestyrelse: Karl Henrik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Bestyrelse: Lene Høj Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Direktion: Karl Henrik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Direktion: Nicolai Gynther Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 153.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Bestyrelse: Lene Høj Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Direktion: Nicolai Gynther Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Direktion: Steffen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Navne: BOWL'N'FUN FYN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-15 fjernes Navne: VJSG10 ApS (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: VJSG10 ApS (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: Nicolai Gynther Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-30 fjernes Navne: BOWL INN ODENSE ApS (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2006-01-01 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Gynther Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Direktion: Steffen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Navne: BOWL INN ODENSE ApS (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2004-07-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-15 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Stiftere: STORAGER ASSET CAPITAL A/S, NGM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2004-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)