Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bock | 31.01.2006 | 30.12.2008 | direktion |
Anders Sveinung Andersen | 14.07.2004 | 31.01.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ulrik Hansen | 08.03.2006 | 30.12.2008 | bestyrelse |
Michael Bock | 14.07.2004 | 30.12.2008 | bestyrelse |
Claus Henrik Jepsen | 14.07.2004 | 30.12.2008 | formand |
Anders Sveinung Andersen | 14.07.2004 | 27.01.2006 | bestyrelse |