Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-11-19 fjernes Binavne: SULFO.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghaven 49, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Navne: MEDIEGRUPPEN SULFO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Stiftere: Jeppe Møller Jensen, CETERA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Bestyrelse: Lars Ibsen Elbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Direktion: Jeppe Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghaven 49, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-11 tilføjes Direktion: Jeppe Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 fjernes Direktion: Søren Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-08 tilføjes Direktion: Søren Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 fjernes Direktion: Jan Nonboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 fjernes Bestyrelse: Jan Nonboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Nonboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Direktion: Jan Nonboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 fjernes Direktion: Jeppe Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT- og marketingbranchen samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-03 tilføjes Vedtægter: 2006-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Binavne: SULFO.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Jeppe Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: MEDIEGRUPPEN SULFO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: Jeppe Møller Jensen, CETERA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)