Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstjernen 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 fjernes Navne: JYSK SKOV OG LANDSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Stiftere: Tommy Birger Bøggild Rasmussen, Kenni Bøggild Rasmussen, Kai Erik Berg de Nully Brown, Dennis Bøggild Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Direktion: Dennis Bøggild Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstjernen 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Theutsvej 1, 7570 Vemb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentassistance, udføre skovservice og udleje maskiner til virksomheder, der driver skovdrift i Rumænien samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 tilføjes Navne: JYSK SKOV OG LANDSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 fjernes Navne: BERG OG RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2005-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 tilføjes Vedtægter: 2005-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theutsvej 1, 7570 Vemb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 tilføjes Direktion: Dennis Bøggild Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Navne: BERG OG RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Stiftere: Tommy Birger Bøggild Rasmussen, Kenni Bøggild Rasmussen, Kai Erik Berg de Nully Brown, Dennis Bøggild Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)