Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 22-24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-15 fjernes Bestyrelse: Jan Lexner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Direktion: Michael Brandt Hallen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-15 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 12. JULI 2004 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Stiftere: JAN HANSEN HOLDING A/S, CAKEKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Bestyrelse: Dan Moalem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 12. JULI 2004 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 fjernes Navne: LEXBRAND RETAIL A/S (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Vedtægter: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Binavne: LEXBRAND NORDIC FASHION & RETAIL GROUP RETAIL A/S, JHA RETAIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 fjernes Bestyrelse: Tage Benjaminsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-26 tilføjes Bestyrelse: Tage Benjaminsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Navne: LEXBRAND RETAIL A/S (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 fjernes Navne: JHA RETAIL A/S (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2009-05-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-06 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-02 tilføjes Bestyrelse: Dan Moalem (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Bestyrelse: Stig Knud Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Brandt Hallen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Direktion: Michael Brandt Hallen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 fjernes Direktion: Jan Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2009-05-06)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-26 tilføjes Binavne: LEXBRAND NORDIC FASHION & RETAIL GROUP RETAIL A/S, JHA RETAIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Navne: JHA RETAIL A/S (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-09-22 fjernes Navne: JHA RETAIL ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 22-24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-12 tilføjes Bestyrelse: Stig Knud Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Direktion: Jan Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Navne: JHA RETAIL ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Stiftere: JAN HANSEN HOLDING A/S, CAKEKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)