Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Direktion | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vikingrail.dk (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: info@cflcargo.dk (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Jens Ole Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: VIKING-Rail ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Engebrecht, Jens Ole Pedersen (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Laurence Sophie Zenner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Christopher Paul Hodgson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: CFL CARGO DANMARK ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-20 tilføjes Legale ejere: VIKING Vision Holding ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-20 fjernes Legale ejere: CFL Cargo S.A. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Christopher Paul Hodgson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Lars Gehrke (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-15 tilføjes Direktion: Lars Gehrke (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-09-15 fjernes Direktion: Christopher Paul Hodgson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Christopher Paul Hodgson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-12-18 fjernes Direktion: Armand René Bellomi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-07 tilføjes Bestyrelse: Sébastien Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-08-07 fjernes Bestyrelse: Ghislain Antoine G Bartholomé (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 tilføjes Bestyrelse: Laurence Sophie Zenner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-05-25 fjernes Bestyrelse: Alain Blau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2017-12-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-23 fjernes Bestyrelse: Sven J. Mertes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-09-15 tilføjes Bestyrelse: Ghislain Antoine G Bartholomé (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-15 fjernes Bestyrelse: Marcel Theis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-29 tilføjes Bestyrelse: Marco Polini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-29 fjernes Bestyrelse: Fernand Jean Rippinger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Bestyrelse: Sven J. Mertes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 fjernes Bestyrelse: Marc Arthur Calmes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Armand René Bellomi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 fjernes Direktion: Peter Willi Krämer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cflcargo.dk (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2012-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2010-10-12)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-12 tilføjes Bestyrelse: Marcel Theis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-12 fjernes Bestyrelse: Raymond Armand Lehnert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for jernbanetransport af gods og personer, jernbaneinfrastruktur og jernbanetrafik samt alle hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 tilføjes Vedtægter: 2011-07-12 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2010-10-12)
Den 2010-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedvej 11, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Peter Willi Krämer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Paul Leif de Kruiff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Godstransport med tog (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Jernbaner (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-11-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 tilføjes Bestyrelse: Raymond Armand Lehnert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Alex Martin Kremer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedvej 11, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedvej 11, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedvej 11, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2006-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 75, 6230 Rødekro (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: CFL CARGO DANMARK ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2006-12-18 fjernes Navne: DANSK JERNBANE ApS (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-01 fjernes Direktion: Pascal Francois Yvon Koch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-31 tilføjes Direktion: Paul Leif de Kruiff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-29 fjernes Direktion: Ulrich Krey (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 75, 6230 Rødekro (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brorsonsvej 21, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brorsonsvej 21, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-12 tilføjes Bestyrelse: Alex Martin Kremer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-12 tilføjes Direktion: Ulrich Krey (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Hovedbranche: Jernbaner (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Legale ejere: CFL Cargo S.A. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Navne: DANSK JERNBANE ApS (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2004-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Stiftere: Norddeutsche Eisenbahngesellschaft mbH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-16)
Den 2004-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)