Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIGGO SØRENSEN A/S TØMMERHANDEL OG KASSEFABRIK. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet af 4. februar 2020 A/S. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet af 4. februar 2020 A/S. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investere i aktier, anparter og obligationer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Vedtægter: 2005-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Everten 17, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 tilføjes Direktion: Thomas Øbo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Legale ejere: Thomas Øbo Sørensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2004-07-08 tilføjes Navne: VIGGO-S HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-27)
Den 2004-07-08 tilføjes Reelle ejere: Thomas Øbo Sørensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2004-07-08 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Stiftere: Thomas Øbo Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-27)
Den 2004-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)