Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOKODAN ApS. (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2004-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOKODAN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegården 31, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 63, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: dls@thokodan.dk (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2013-12-16 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 63, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 63, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Stationsvej 63, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Direktion: Thomas Koefoed Skov (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Legale ejere: Thomas Koefoed Skov (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2004-06-29 tilføjes Navne: THOKODAN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-07)
Den 2004-06-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Koefoed Skov (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Stiftere: Thomas Koefoed Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Vedtægter: 2004-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-07)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)