Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nivå Center 85, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Bibranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Direktion: Mikael Dalsgaard Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Navne: INNOVATIONSHUSET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Stiftere: Jan Kusier, Hans August Brahe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2007-11-27 tilføjes Direktion: Mikael Dalsgaard Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Direktion: Hans August Brahe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed inden for detailhandel med isenkram og boligartikler og virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Vedtægter: 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nivå Center 85, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nivå Center 85, 2990 Nivå (offentliggjort 2004-07-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-04 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 fjernes Bestyrelse: Hans August Brahe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2004-08-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2004-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nivå Center 85, 2990 Nivå (offentliggjort 2004-07-20)
Den 2004-07-05 tilføjes Bestyrelse: Hans August Brahe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Direktion: Hans August Brahe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Navne: INNOVATIONSHUSET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Stiftere: Jan Kusier, Hans August Brahe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)