Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Clemmensen Pedersen | 12.08.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Frøslev | 15.06.2009 | 12.08.2010 | direktør |
Peter Højmark Kullberg | 25.07.2006 | 15.06.2009 | direktør |
Stig Jensen | 25.07.2006 | 31.08.2007 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.2006 | 25.07.2006 | direktør |