Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BARBERENS STILLADSER A/S. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET FABRIKSPARKEN ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET ODINSVEJ ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSUDLEJNING FAKSE ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stilladsforretninger (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2007-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af stilladser samt investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Legale ejere: Leif Laurits Sofus Olsen, Mette Grouleff Colding, Kurt Jack Olsen (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2007-05-01 tilføjes Navne: BARBERENS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-05-01 tilføjes Reelle ejere: Leif Laurits Sofus Olsen (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2007-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Vedtægter: 2007-05-01 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2007-04-30 fjernes Navne: BARBERENS STILLADSER ApS (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 12, 4640 Faxe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 12, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Stilladsforretninger (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 12, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Direktion: Leif Laurits Sofus Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Navne: BARBERENS STILLADSER ApS (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Stiftere: Leif Laurits Sofus Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)