Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 41, 5. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 fjernes Direktion: Paw Robert Risager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 fjernes Navne: RISAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Revisor: Revisor Frr Ib Kjærsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Stiftere: Paw Robert Risager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 41, 5. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 3, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 3, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Paw Robert Risager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder ved erhvervelse af andele i dattervirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Navne: RISAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Revisor: Revisor Frr Ib Kjærsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Stiftere: Paw Robert Risager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Vedtægter: 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)