Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2006-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERFIRMA LUNDORFF A/S. (offentliggjort 2016-04-03)
Den 2010-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Lundorff Invest, Randers ApS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS, ERIK LUNDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Vinding Lundorff, Mads Lundorff, Erik Vagn Lundorff (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS, ERIK LUNDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Erik Vagn Lundorff, Søren Vinding Lundorff, Mads Lundorff (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS, ERIK LUNDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS, ERIK LUNDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS, ERIK LUNDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: ERIK LUNDORFF HOLDING ApS, CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: ERIK LUNDORFF HOLDING ApS, CASEUS HOLDING ApS, SLU HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsholmvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Direktion: Erik Vagn Lundorff (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i associerede- eller dattervirksomheder samt finansierings-, investerings- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Navne: LUNDORFF HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-04-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Vagn Lundorff, Søren Vinding Lundorff, Mads Lundorff, Søren Vinding Lundorff, Mads Lundorff, Erik Vagn Lundorff (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-01 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Stiftere: SLU HOLDING ApS, ERIK LUNDORFF HOLDING ApS, CASEUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Vedtægter: 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-18)
Den 2006-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)