Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Direktion: Aart Bijl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Navne: SEAVIEW PROJEKT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Stiftere: SEAVIEW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2009-07-27)
Den 2010-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af og handel med fast ejendom og dermed forbundet virksomhed samt investering i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Vedtægter: 2010-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2009-07-27)
Den 2009-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 tilføjes Direktion: Aart Bijl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 fjernes Direktion: Christian Falkenberg Husum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-26 tilføjes Navne: SEAVIEW PROJEKT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-25 fjernes Navne: SEAVIEW PROJEKT ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 tilføjes Direktion: Christian Falkenberg Husum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 fjernes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Navne: SEAVIEW PROJEKT ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Stiftere: SEAVIEW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)