Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Legale ejere | xbrl | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Vænge 10, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-28 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-12-17 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: Info@snuppy.dk (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Navne: SNUPPY Investment ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Silja Scheibøck Drejer (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Stiftere: BG HOLDING AF 2005 ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2022-12-09 Statstidende Dekret
Den 2022-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-10)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Silja Scheibøck Drejer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Vænge 10, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kuldyssen 19, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuldyssen 19, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 40, 1112 København K (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 40, 1112 København K (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Vænge 10, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværker virksomhed, samt beslægtet virksomhed hermed. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-05-02 tilføjes Reelle ejere: Silja Scheibøck Drejer (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Sebastian Musante Søndergaard (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-05-02 fjernes Legale ejere: Sebastian Musante Søndergaard (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@snuppy.dk (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: Bosorensen@lite.dk (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-02-28 tilføjes Direktion: Silja Scheibøck Drejer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Sebastian Musante Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslev Vænge 10, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 267, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2022-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder samt beslægtet virksomhed hermed. (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-02-01 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Sebastian Musante Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Bo Winther Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-29 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Sebastian Musante Søndergaard (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: MASKEN BAR OG CAFÉ ApS (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: SNUPPY Investment ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: SNUPPY BAR ApS (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Musante Søndergaard (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 267, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 267, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 267, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 267, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Bosorensen@lite.dk (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2015-06-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-04 fjernes Revisor: Butter Fly ApS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Revisor: Butter Fly ApS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2013-01-21 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-03 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2007-12-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-12-17 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2007-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bar og café og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Legale ejere: MASKEN BAR OG CAFÉ ApS (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2007-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2007-11-07 tilføjes Vedtægter: 2007-11-07 (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 267, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2005-12-28 tilføjes Direktion: Bo Winther Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-28 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Navne: SNUPPY BAR ApS (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2005-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2005-12-28 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Stiftere: BG HOLDING AF 2005 ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2005-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)